Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ARIAS SALGADO Y DE CUBAS , GABRIEL
Datos generales
Elecciones: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Vicepresidente de Educación Popular
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto de 23 de noviembre de 1942 por el que se modifica la composición del Consejo Nacional de FET y de las JONS y se nombran los miembros del tercer Consejo Nacional.
Fecha elección: BOE nº 43, de 12.02.1943, página 1437
Fecha de alta: 16/03/1943
Fecha de baja: 21/01/1946
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 1904 en Madrid
Fecha y lugar de defunción: 1962 en Madrid
Biografía: Ministro de Información y Turismo 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 10/07/1962 [BOE 11/07/1962]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 2) Fecha de baja la de cese Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 182 nº 2