Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ALVAREZ DE TOLEDO Y ACUÑA , JOSE
Datos generales
Título: CONDE DE XIQUENA
Elecciones: 24. Elecciones 22.11.1864
Legislatura: 1864-1865
Circunscripción: Logroño
Distrito: Torrecilla de Cameros
Electores: 382
Votantes: 303
Votos obtenidos: 193
Nº credencial: 371
Fecha de alta: 26/04/1865
Fecha de baja: 12/07/1865
Fecha de jura/promete: 27/04/1865
Sustituye a: FERNANDEZ VALLEJO, DIEGO
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 1838 en París (Francia)
Fecha y lugar de defunción: 1898 en Madrid
Biografía: Ministro de Fomento 11/12/1888 [BOE 12/12/1888] a 21/01/1890 [BOE 22/01/1890]; Ministro de Fomento 04/10/1897 [BOE 05/10/1897] a 18/05/1898 [BOE 21/05/1898]
Observaciones
Observaciones: Elección parcial de 11 de abril de 1865. Fecha de alta la de aprobación del acta. El día 30 de marzo de 1865 se le concedió el título de conde de Xiquena.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 51 nº 13