Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ALONSO RUIZ DE CONEJARES , JOSE
Datos generales
Elecciones: 12. Elecciones 1.2.1841
Circunscripción: Navarra
Electores: 13033
Votantes: 1396
Votos obtenidos: 1046
Sustituido por: CONGET, FERMIN
Sustituye a: ILARREGUI ALONSO, PABLO
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 21.09.1781 en Corella (Navarra)
Fecha y lugar de defunción: 12.04.1855 en Madrid
Biografía: Ministro de Gracia y Justicia 21/05/1841 [BOE 22/05/1841] a 17/06/1842 [BOE 17/06/1842]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 20/10/1841 a 25/11/1841; Ministro de Gracia y Justicia 30/07/1854 [BOE 31/07/1854] a 29/11/1854 [BOE 30/11/1854]
Observaciones
Observaciones: Nueva elección aprobada el 22 de julio de 1841. Diputado electo por la provincia de Ávila, opta por ésta (19 de julio de 1841).
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 20 nº 41