Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Mar 16 00:00:00 CET 1979 en Zaragoza
Diputado de la X Legislatura
Soltero.Técnico de Gestión en Agroalimentación.
Titulado en Agroalimentación, Comercio e Industria Alimentaria.
Titulado en Gestión e Implantación Agroalimentaria.
Secretario General de la Agrupación de Zaragoza Este/Torrero.
Causó baja el Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
Histórico de cargos
- Secretario Segundo Comisión de Defensa desde el Thu Jun 25 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa desde el Wed Jun 24 00:00:00 CEST 2015 al Thu Jun 25 00:00:00 CEST 2015
- Adscrito Comisión de Fomento desde el Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Educación y Deporte desde el Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/079108) Presentado el 23/07/2015 , calificado el 08/09/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/079429) Presentado el 28/07/2015 , calificado el 08/09/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/079430) Presentado el 28/07/2015 , calificado el 08/09/2015
Intervenciones Parlamentarias
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 18/06/2015, 14:09:22 - 14:09:57