Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jun 14 00:00:00 CET 1966 en Valenzuela (Córdoba)
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Dos hijosDoctor en Derecho por la Universidad de Granada, con Premio Extraordinario (1993).
Habilitado Nacional como Catedrático de Derecho Constitucional (2004)
Catedrático de la Universidad de Extremadura (2005-2007)
Catedrático de la Universidad de Granada desde 2007.
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes desde junio de 2018, actualmente en funciones.
Vocal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Granada.
Delegado Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada (2000-2002).
Condición plena: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Fri Feb 21 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Constitucional desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Feb 21 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Fri Feb 21 00:00:00 CET 2020
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/004770) Presentado el 12/02/2020 , calificado el 18/02/2020
- Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.(179/000717) Presentado el 12/02/2020 , calificado el 18/02/2020
- Declaración de actividades.(004/000196) Presentado el 26/11/2019 , calificado el 13/12/2019