Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ELOLA OLASO IDIACAIZ , JOSE ANTONIO
Datos generales
Elecciones: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislatura: 1964-1967
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Delegado Nacional de Educación Física y Deportes
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto 1727/1964, de 18 de junio, por el que se constituye el X Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE núm. 147, de 197 de junio de 1964) Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero (BOE nº 9, de 11 de enero)
Fecha elección: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8353
Fecha de alta: 03/07/1964
Fecha de baja: 04/04/1967
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Sustituido por: SAMARANCH TORELLO, JUAN ANTONIO
Profesión: Abogado
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 28.06.1909 en Tandil (Argentina)
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18010) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 959, página 20543) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8. Antes el cargo se llamaba Delegado Nacional de Deportes
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 192 nº 2