Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
FINAT Y ESCRIVA DE ROMANI , JOSE
Datos generales
Título: CONDE DE MAYALDE
Elecciones: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislatura: 1964-1967
Apartado: Administración Local
Sección: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsección: Alcalde del Ayuntamiento de Madrid
Legislación: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942.
Fecha elección: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8357
Fecha de alta: 03/07/1964
Fecha de baja: 27/04/1965
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Sustituido por: ARIAS NAVARRO, CARLOS
Profesión: Abogado - Ganadero - Agricultor
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 14.02.1904 en Madrid
Biografía: Vicepresidente Grupo Criadores Toros de Lidia. Gobernador Civil de Madrid. Embajador de España en Alemania. Alcalde de Madrid.
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18024) Fecha de baja la de comunicación de su cese. (BOCE nº 878, página 18737) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 192 nº 10