Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
FERNANDEZ DE VELASCO , EUSEBIO
Datos generales
Elecciones: 62. Elecciones 16.5.1958
Legislatura: 1958-1961
Apartado: Administración Local
Sección: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsección: Alcalde del Ayuntamiento de Soria
Legislación: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Fecha elección: BOE nº 110, de 08.05.1958, página 4104
Fecha de alta: 16/05/1958
Fecha de baja: 09/10/1958
Fecha de jura/promete: 14/05/1952
Sustituido por: HERAS ERCILLA, ALBERTO
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 588, página 12217) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 603, página 12510) Fecha de juramento BOCE nº 393, página 7271
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 189 nº 5