Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
DIAZ REIG , FLORENTINO RAFAEL
Datos generales
Elecciones: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartado: Administración Local
Sección: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsección: Alcalde del Ayuntamiento de Burgos
Legislación: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Fecha elección: BOE nº 126, de 05.06.1955, página 2825
Fecha de alta: 14/05/1955
Fecha de baja: 07/11/1956
Fecha de jura/promete: 07/04/1949
Sustituido por: JAQUOTOT UZURIAGA, MARIANO
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9663) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 569, página 10863) Fecha de juramento BOCE nº 296, página 5306.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 188 nº