Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ALONSO DE NORA GOMEZ , IGNACIO
Datos generales
Elecciones: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartado: Administración Local
Sección: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsección: Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo
Legislación: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Fecha elección: BOE nº 127, de 06.05.1952, página 2073
Fecha de alta: 14/05/1955
Fecha de baja: 16/11/1955
Fecha de jura/promete: 13/03/1951
Sustituido por: BELTRAN ROJO, FERNANDO
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9662) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 509, página 10135) Fecha de juramento BOCE nº 356, página 6439
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 188 nº