Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
MARCO ILINCHETA , AMADEO
Datos generales
Elecciones: 60. Elecciones 14.5.1952
Legislatura: 1952-1955
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Designados
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 9 de mayo de 1952 por el que se dispone el cese del V y nombramiento del VI Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 131, de 10 de mayo de 1952, página 2118)
Fecha elección: BOE nº 131, de 10.05.1952, página 2118
Fecha de alta: 14/05/1952
Fecha de baja: 04/10/1954
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Profesión: Licenciado en Derecho
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 31.03.1900 en Navascués (Navarra)
Biografía: Vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra. Presidente del Consejo Foral Administrativo de Navarra. Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Navarra. Presidente del Concejo de Navascués. Presidente de la Organización para la Patata del Pirineo Occidental. Presidente de las Cajas de Seguros contra el pedrisco y de la Caja Navarra de Seguros contra accidentes agro-pecuarios. Subjefe provincial del Movimiento. Diputado Foral de Navarra. Alcalde del Ayuntamiento de Navascués y Presidente de dicho Concejo.
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7268) Fecha de baja la de comunicación de se cese. (BOCE nº 474, página 9227). Cesó en BOE 210, de 29 de julio de 1954, página 5203. Decreto de 20 de julio del mismo año. Fecha de juramento BOCE nº 486, página 9451
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 186 nº 2