Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
FERNANDEZ VICTORIO Y CAMPS , SERVANDO
Datos generales
Elecciones: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislatura: 1949-1952
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Designados
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 1 de mayo de 1946 referente al cese del III y nombramiento del IV Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 122, de 2 de mayo de 1946)
Fecha elección: BOE nº 55, de 24.02.1951, página 817
Fecha de alta: 02/03/1951
Fecha de baja: 05/04/1952
Fecha de jura/promete: 13/03/1951
Profesión: Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar - Abogado
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 26.06.1904 en Barcelona
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de comunicación a la Cámara (BOCE nº 353, página 6371), de su incorporación como Consejero Nacional. Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 391) Fecha de juramento BOCE nº 356, página 6439.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 183 nº 5