Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
AUNOS PEREZ , EDUARDO
Datos generales
Elecciones: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Ministro de Justicia
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto de 23 de noviembre de 1942 por el que se modifica la composición del Consejo Nacional de FET y de las JONS y se nombran los miembros del tercer Consejo Nacional.
Fecha elección: BOE nº 43, de 12.02.1943, página 1438
Fecha de alta: 16/03/1943
Fecha de baja: 20/07/1945
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 1894 en Lérida
Fecha y lugar de defunción: 25.09.1967 en Lausana (Suiza)
Biografía: Ministro de Trabajo, Comercio e Industria Subsecretario habilitado 07/02/1924 [BOE 08/02/1924] a 03/12/1925; Ministro de Trabajo, Comercio e Industria 03/12/1925 [BOE 04/12/1925] a 03/11/1928 [BOE 05/11/1928]; Ministro de Trabajo y Previsión 03/11/1928 [BOE 05/11/1928] a 30/01/1930 [BOE 31/01/1930]; Ministro de Justicia 15/03/1943 [BOE 16/03/1943] a 20/07/1945 [BOE 21/07/1945]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 2) Fecha de baja la de la cese como Ministro (BOE nº 202, de 21 de julio de 1945, página 520) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 182 nº 2