Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
MERINO VILLARINO , FERNANDO
Datos generales
Título: CONDE DE SAGASTA
Elecciones: 44. Elecciones 10.9.1905
Legislatura: 1905-1907
Circunscripción: León
Distrito: La Vecilla
Electores: 7068
Votantes: 6281
Votos obtenidos: 6281
Nº credencial: 133
Fecha de alta: 16/09/1905
Fecha de baja: 23/10/1906
Fecha de jura/promete: 18/11/1905
Sustituido por: MERINO VILLARINO, FERNANDO
Profesión: Propietario
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 1860 en León
Fecha y lugar de defunción: 01.07.1929 en León
Biografía: Ministro de Gobernación 09/02/1910 [BOE 10/02/1910] a 02/01/1911 [BOE 03/01/1911]
Observaciones
Observaciones: El 23 de octubre de 1906 se dio cuenta de su renuncia por haber sido nombrado Gobernador del Banco de España. El 7 de enero de 1904 se le concedió a su esposa, doña Esperanza Mateo Sagasta, el título de conde de Sagasta.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 119 nº 25