Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
NUÑEZ DE ARCE , GASPAR
Datos generales
Elecciones: 25. Elecciones 1.12.1865
Legislatura: 1865-1866
Circunscripción: Albacete
Distrito: Albacete
Electores: 5365
Votantes: 2847
Votos obtenidos: 2292
Nº credencial: 157
Fecha de alta: 03/01/1866
Fecha de baja: 10/01/1866
Fecha de jura/promete: 04/01/1866
Profesión: Gobernador Civil de Logroño
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 04.08.1834 en Valladolid
Fecha y lugar de defunción: 09.06.1903 en Madrid
Biografía: Ministro de Ultramar 09/01/1883 [BOE 11/01/1883] a 13/10/1883 [BOE 14/10/1883]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de aprobación del acta. Fue nombrado Gobernador Civil de Logroño el 28 de junio de 1865. En sesión de 10 de enero de 1866 optó por Valladolid.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 53 nº 2