Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
LERMA GURTUBAY , VICTOR DE
Datos xerais
Eleccións: 66. Elecciones 16.11.1971
Lexislatura: 1971-1977
Apartado: Administración Local
Sección: Elegidos. Representantes de Municipios provinciales
Subsección: Alcalde del Ayuntamiento de Logroño
Lexislación: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2029/1971, de 13 de agosto, por el que se convocan elecciones para la designación de procuradores en Cortes representantes de la Administración Local (BOE nº 206, de 28 de agosto de 1971)
Votantes: 222017
Votos obtidos: 200751
Data elección: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18055
Data de alta: 11/11/1971
Data de baixa: 16/07/1973
Data de xura/promete: 04/04/1967
Substituido por: SAN BALDOMERO Y RUIZ DE MORALES, NARCISO DE
Profesión: Militar
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 09.07.1916 en Bilbao (Vizcaya)
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28461) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1.287, página 31374) Fecha de juramento BOCE nº 959, página 20543
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 197 nº