Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ROJAS FAIGEAUSPAN , JOSE
General data
Elections: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislature: 1949-1952
Section: Administración Local
Section: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsection: Alcalde del Ayuntamiento de Ceuta
Legislation: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Election date: BOE nº 125, de 05.05.1949, página 2061
Entry date: 13/05/1949
Exit date: 04/10/1951
Swear/promise date: 15/07/1946
Replaced by: LOPEZ BRAVO, FRANCISCO
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5367) Fecha de baja la de la comunicación de alta de su sustituto. (BOCE nº 323, página 581) También figura como Rojas Feigenspan. Fecha de juramento BOCE nº 163, página 3157.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 184 nº 1