Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
GONZALEZ GALLARZA IRAGORRI , EDUARDO
Dades generals
Eleccions: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartat: Designados por el Jefe del Estado
Legislació: Apartado i), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE nº 200, de 19 de julio de 1942)
Data elecció: BOE nº 38, de 07.02.1943, página 1263 (Decreto de 05.02.1943)
Data d`alta: 16/03/1943
Data de baixa: 01/05/1946
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Dades biogràfiques
Biografia: Ministro del Aire 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 30/09/1950 [BOE 02/10/1950]; Ministro de Ejército Interino durante la ausencia del titular 03/10/1954 [BOE 03/10/1954]; Ministro de Marina Interino durante la ausencia del titular 09/05/1955 [BOE 09/05/1955]
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 3) Fecha de baja la del Decreto mediante el cual deja de ser Consejero Nacional. (BOE nº 122, de 2 de mayo, página 3186) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 9.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 183 nº 2