Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
VILLAR PALASI , JOSE LUIS
Datos generales
Elecciones: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislatura: 1971-1977
Apartado: Instituciones Culturales
Sección: Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Legislación: Apartado h), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Fecha elección: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18056
Fecha de alta: 11/11/1971
Fecha de baja: 14/12/1973
Fecha de jura/promete: 02/06/1961
Sustituido por: GUTIERREZ RIOS, ENRIQUE
Profesión: Catedrático de Universidad - Letrado del Consejo de Estado
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 30.09.1922 en Valencia
Biografía: Ministro de Educación y Ciencia 16/04/1968 [BOE 17/04/1968] a 11/06/1973; Ministro de Asuntos Exteriores Interino durante la ausencia del titular 14/03/1970 [BOE 16/03/1970]; Ministro de Justicia Interino durante la ausencia del titular 16/09/1972 [BOE 18/09/1972]
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28463) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 1308, página 31952) Fecha de juramento BOCE nº 699, página 14613
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 198 nº 4