Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
REGALADO RODRIGUEZ , FRANCISCO
Datos generales
Elecciones: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislatura: 1949-1952
Apartado: Designados por el Jefe del Estado
Legislación: Apartado i), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Fecha elección: 31/07/1951
Fecha de alta: 18/10/1951
Fecha de baja: 05/04/1952
Fecha de jura/promete: 29/12/1945
Datos biográficos
Biografía: Ministro de Marina 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951]; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 05/01/1948 [BOE 06/01/1948]; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 16/04/1949 [BOE 19/04/1949]; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 18/10/1949 [BOE 21/10/1949] a 27/10/1949; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 05/06/1951 [BOE 05/06/1951]
Observaciones
Observaciones: Fecha de elección la de publicación de cese como ministro. Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE 373, página 6789) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 391) Fecha de juramento BOCE nº 131, página 2747.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 185 nº 4