Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
SUANZES FERNANDEZ , JUAN ANTONIO
Datos generales
Elecciones: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislatura: 1949-1952
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Ministro de Industria y Comercio
Legislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 1 de mayo de 1946 referente al cese del III y nombramiento del IV Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 122, de 02 de mayo de 1946
Fecha elección: BOE nº 125, de 05.05.1949, página 2059
Fecha de alta: 13/05/1949
Fecha de baja: 20/07/1951
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Profesión: Ingeniero Naval
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 20.05.1891 en El Ferrol (La Coruña)
Biografía: Ministro de Industria y Comercio 31/01/1938 [BOE 01/02/1938] a 09/08/1939 [BOE 10/08/1939]; Ministro de Industria y Comercio 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] Presidente del Patronato Juan de la Cierva. Dirección de Construcciones Navales Militares. Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5368) Fecha de baja la de publicación del cese en el BOE nº 201, página 3447. Fecha de juramento BOCE nº 1, página 11.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 183 nº 4