Ogi-apurra
Navigation Menu
- Bilaketa
- Diputatu emakumeen zerrenda
- Ordezkapenak
- Hemizikloa
- Parlamentarien araubide ekonomikoa eta gizarte babeseko araubidea
-
Interesen Erregistroa
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Kongresuaren Presidentziak
- Diputatu eta senatari ohien elkartea
- Artxibo historikoa
Diputatuen historiala
FINAT Y ESCRIVA DE ROMANI , JOSE
Datu orokorrak
Titulua: CONDE DE MAYALDE
Hauteskundeak: 58. Elecciones 13.5.1946
Legegintzaldia: 1946-1949
Atala: Designados por el Jefe del Estado
Legedia: Apartado i), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Hautaketa data: BOE nº 122, de 02.05.1946, página 3186 (Decreto de 01.05.1946)
Altaren data: 13/05/1946
Bajaren data: 05/05/1949
Zin/promes egiteko data: 16/03/1943
Lanbidea: Abogado - Ganadero - Agricultor
Datu biografikoak
Jaioteguna eta jaioterria: 14.02.1904 en Madrid
Biografia: Vicepresidente Grupo Criadores Toros de Lidia. Gobernador Civil de Madrid. Embajador de España en Alemania. Alcalde de Madrid.
Oharrak
Oharrak: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 150, página 2961) Fecha de baja la del Decreto mediante el cual deja de ser Consejero Nacional. (BOE nº 126, de 6 de mayo, página 2066) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8.
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea
Signatura: A.C.D. Hauteskunde dokumentazioaren seriea: 183 nº 2