Camiño de navegación
Navigation Menu
Deputados
Ficha persoal
Nacido o Fri Apr 13 00:00:00 CET 1956 en Bilbao (Vizcaya)
Deputado da IV, V, VIII, y IX Lexislaturas
Casado. Un hijo. Licenciado en Derecho. MBA Instituto de Empresa.- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios desde oThu Sep 09 00:00:00 CEST 1993 ao Thu Sep 30 00:00:00 CET 1993
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde oThu Sep 30 00:00:00 CET 1993 ao Tue Jun 27 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Prop.L.O. reforma Estatuto para Cantabria (exp.127/6) desde oTue Nov 16 00:00:00 CET 1993 ao Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Proy.L.declaracion Parque Nal. Picos de Europa (exp.121/49) desde oWed Oct 19 00:00:00 CET 1994 ao Wed Dec 21 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/001041) Presentado o 09/03/1995 , cualificado o 14/03/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001078) Presentado o 16/03/1995 , cualificado o 21/03/1995
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000361) Presentado o 31/08/1993 , cualificado o 07/09/1993
-
Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia. Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria (corresponde al número de expediente 127/000013/0000 de la IV Legislatura). (127/000006)
PlenoData: 14/09/1993
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la protección de los Picos de Europa. (161/000002)
Comisión de Agricultura, Ganadería y PescaData: 27/10/1993
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. (121/000013)
Comisión de PresupuestosData: 10/11/1993