Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
AZCARRAGA PEREZ CABALLERO , LUIS DE
Datos xerais
Eleccións: 61. Elecciones 14.5.1955
Lexislatura: 1955-1958
Apartado: Asociaciones, Colegios y Cámaras
Sección: Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles
Lexislación: Apartado h), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Data elección: 22/04/1957
Data de alta: 26/04/1957
Data de baixa: 13/12/1957
Data de xura/promete: 28/05/1957
Substituido por: BORNAS Y DE URCULLU, GABRIEL
Substitúe a: ARRANZ MONASTERIO, FRANCISCO
Observacións
Observacións: Fecha de elección la que consta en Documentación electoral. Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 553, página 11277) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 577, página 11942) Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11352.
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 187 nº 7