Ogi-apurra
Navigation Menu
Diputatuak
Fitxa pertsonala
Jaiotze data: Sun Mar 20 00:00:00 CET 1949
Diputatuaren barrutia: X Legislatura
Licenciada en Ciencias Exactas (Matemáticas).Docente y Directora de Instituto de Secundaria.
Docente de la Universidad Rovira y Virgili.
Regidora del Ayuntamiento de Reus desde 2003
- Portavoz adjunta Comisión de Economía y Competitividad data honetatik: Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Fomento data honetatik: Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Educación y Deporte data honetatik: Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Sanidad y Servicios Sociales data honetatik: Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Peticiones data honetatik: Tue Jul 14 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. data honetatik: Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2015 data honetara: Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/082090) Aurkezpen data: 13/10/2015 , kalifikazio data: 20/10/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/082091) Aurkezpen data: 13/10/2015 , kalifikazio data: 20/10/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/082092) Aurkezpen data: 13/10/2015 , kalifikazio data: 20/10/2015
-
Solicitud de comparecencia urgente del Secretario de Estado de Energía, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre la situación de la actualización y revisión del Plan General de Residuos Radiactivos. (212/002314)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 29/09/2015, 11:37:05 - 11:41:20
-
Solicitud de comparecencia urgente del Secretario de Estado de Energía, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para explicar la forma en la que piensa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo garantizar los 2.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) que dependen de la Planta Innovyn-Solvay de Martorell, tras su exclusión de la subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad de energía eléctrica para los años 2015 y 2016. (212/002514)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 29/09/2015, 11:37:05 - 11:41:20
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Energía, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar de la planificación de la red de transporte eléctrico 2015-2020, según establece el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (212/002525)
Comisión de Industria, Energía y TurismoData: 29/09/2015, 11:37:05 - 11:41:20