Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jun 28 00:00:00 CET 1955 en Oviedo
Diputado de la II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX Legislaturas
Casado. Tres hijos. Licenciado en Derecho. Abogado. Secretario de Ciudades y Política Municipal en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde julio del año 2000.- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Fri Feb 15 00:00:00 CET 2002 al Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Fri Feb 15 00:00:00 CET 2002 al Tue Jan 20 00:00:00 CET 2004
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales (122/248). desde el Wed Dec 04 00:00:00 CET 2002 al Wed Dec 04 00:00:00 CET 2002
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (121/113). desde el Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002 al Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local (121/157). desde el Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2003 al Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2003
- Pregunta oral en Pleno.(180/001288) Presentado el 18/04/2002 , calificado el 23/04/2002
- Pregunta oral en Pleno.(180/001673) Presentado el 12/12/2002 , calificado el 17/12/2002
- Pregunta oral en Pleno.(180/001828) Presentado el 24/03/2003 , calificado el 25/03/2003
-
Proposición de Ley relativa a la deducción de las cuotas pagadas por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). (122/000127)
PlenoFecha: 18/12/2001
-
Pregunta oral en Pleno. Opinión del Ministro de Fomento acerca de si existe especulación del suelo en España. (180/001288)
PlenoFecha: 24/04/2002
-
Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales. (122/000248)
PlenoFecha: 29/10/2002