Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Jul 01 00:00:00 CET 1968
Diputada de la XIII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Derecho UAM 1991.Registradora de la Propiedad 1993.
Concejal del Ayuntamiento de Madrid 2007.
Ministra de Vivienda (2008-2010).
Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas (2010-2011)
Secretaria de Ordenación del Territorio y Vivienda (CEF-PSOE)
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.
Condición plena: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000286) Presentado el 27/11/2019 , calificado el 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000275) Presentado el 27/11/2019 , calificado el 13/12/2019