Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Apr 10 00:00:00 CET 1970
Diputado de la XI, y XII Legislaturas
Casado. Dos hijos.Licenciado en Derecho. Abogado en ejercicio desde 1994 (actualmente no ejerciente). Máster en Liderazgo Público IE.
Concejal en Guadalcázar (Córdoba) (1995-1998). Concejal de Córdoba (1999 - actualidad). Diputado provincial (Córdoba) (1999-2004). Diputado en el Parlamento de Andalucía (2008-2014). Alcalde de Córdoba (2011-2015).
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Fri Nov 25 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Fri Nov 25 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016
- Declaración de actividades.(004/000189) Presentado el 11/07/2016 , calificado el 06/09/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000169) Presentado el 11/07/2016 , calificado el 06/09/2016
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica. (162/000055)
PlenoFecha: 18/10/2016, 19:24:45 - 19:30:25
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. (161/000075)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 19/10/2016, 09:40:57 - 09:44:51
-
Proposición no de Ley relativa al aplazamiento de pago a proveedores por los Ayuntamientos. (161/000221)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 25/10/2016, 13:35:20 - 13:39:56