Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Jan 07 00:00:00 CET 1958
Diputada de la IX, y X Legislaturas
Casada con dos hijos. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Teoría Económica por la Universidad de Minnesota, EE.UU. Cursos de Doctorado en la Universidad de Valencia. Secretaria Ejecutiva de Economía y Empleo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012
- Vicepresidenta Segunda Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Vocal Subcomisión creada con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (154/1). desde el Wed May 30 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre) (121/31). desde el Mon Feb 11 00:00:00 CET 2013 al Tue Apr 16 00:00:00 CEST 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000064) Presentado el 01/03/2012 , calificado el 06/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000083) Presentado el 08/03/2012 , calificado el 13/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000101) Presentado el 22/03/2012 , calificado el 27/03/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000012)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 26/01/2012, 11:05:51 - 11:23:50
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000035)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 26/01/2012, 11:05:51 - 11:23:50
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000068)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 26/01/2012, 11:05:51 - 11:23:50