Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
MULLER Y ABADAL , JOSE MARIA DE
Datos xerais
Eleccións: 66. Elecciones 16.11.1971
Lexislatura: 1971-1977
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Representantes de las estructuras básicas de la vida nacional
Subsección: Administración Local
Lexislación: Apartado b) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Ley 43/1967, de 28 de junio, Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional (BOE nº 156, de 1 de julio de 1967) Decreto 2729/1971, de 5 de noviembre, por el que se nombran los consejeros nacionales del movimiento del apartado c) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado (BOE nº 267, de 8 de noviembre de 1971, página 17908) Orden de 9 de noviembre de 1971, por la que se convocan elecciones a Consejeros Nacionales representantes de las estructuras básicas de la comunidad nacional (BOE nº 269, de 10 de noviembre de 1971, página 18052)
Data elección: BOE nº 278, de 20.11.1971, página 18741
Data de alta: 09/12/1971
Data de baixa: 16/07/1973
Data de xura/promete: 22/07/1967
Substituido por: SAMARANCH TORELLO, JUAN ANTONIO
Profesión: Abogado
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 05.07.1919 en Barcelona
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 1.172, página 28544) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1287, página 31374) Fecha de juramento BOCE nº 976, página 20900
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 196 nº 2