Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Sep 13 00:00:00 CET 1954 in Gijón (Asturias)
Deputy of the V, y VI Legislatures
Casada. Dos hijos. Diputada en la V Legislatura. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Alcaldesa de la localidad de Belinchón (Cuenca).- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca from Tue Sep 23 00:00:00 CEST 1997 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Infraestructuras from Tue Sep 23 00:00:00 CEST 1997 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.(121/180) from Thu Nov 11 00:00:00 CET 1999 to Wed Nov 17 00:00:00 CET 1999
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/010639) Presented on 26/09/1997 , qualified on 30/09/1997
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/010656) Presented on 30/09/1997 , qualified on 07/10/1997
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/011680) Presented on 07/11/1997 , qualified on 11/11/1997
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la viabilidad del centro de producción de películas radiográficas de Aranjuez (Madrid) de la empresa AGFA-GEVAERT. (161/001041)
Comisión de Política Social y EmpleoDate: 23/09/1998
-
Proposición no de Ley sobre cultivos herbáceos. (161/001062)
Comisión de Agricultura, Ganadería y PescaDate: 24/09/1998
-
Proposición no de Ley sobre rechazo de la propuesta de la Organización Común de Mercado (OCM) de herbáceos contenida en la Agenda 2000. (161/001069)
Comisión de Agricultura, Ganadería y PescaDate: 24/09/1998