Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Jul 28 00:00:00 CEST 1945 en Blimes (Asturias)
Diputado de la IX Legislatura
Casado con dos hijos y cuatro nietos.Ingeniero. Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE
Pensionista
Ha sido asesor del Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Concejal de Infraestructuras, Equipamientos y Juntas Vecinales del Ayuntamiento de Zaragoza.
Jefe del Gabinete del Delegado del Gobierno de Aragón.
Escritor. Finalista de numerosos premios de novela, dos de ellas editadas.
Causó baja el Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Economía y Hacienda desde el Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103777) Presentado el 27/07/2011 , calificado el 06/09/2011
- Declaración de actividades.(004/000410) Presentado el 21/06/2011 , calificado el 28/06/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000056) Presentado el 02/09/2011 , calificado el 08/09/2011
Intervenciones Parlamentarias
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 21/06/2011