Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Jun 04 00:00:00 CEST 1978
Diputada de la XII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Ciencias del Trabajo (URJC)Diplomada en Gestión y Administración Pública (CESSJ Ramón Carande-UCM)
Máster en Dirección y Gestión Pública (Afi Escuela de Finanzas)
Máster Universitario en Formación y Orientación Laboral (Profesorado) (URJC)
Experiencia profesional en empresas privadas y sector público en ámbitos de Contratación Pública, Derecho Administrativo y Gestión Financiera.
- Adscrita Comisión Constitucional desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Hacienda desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Interior desde el Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018 al Wed Nov 28 00:00:00 CET 2018
- Adscrita Comisión de Fomento desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Wed Nov 21 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018 al Wed Nov 28 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Transición Ecológica desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Igualdad desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (125/9). desde el Wed Nov 21 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/039931) Presentado el 25/10/2018 , calificado el 30/10/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/040184) Presentado el 31/10/2018 , calificado el 13/11/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/040185) Presentado el 31/10/2018 , calificado el 13/11/2018
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 19/06/2018, 15:04:05 - 15:04:18
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de doña Olga Fotinopoulou Basurko, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad del País Vasco, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la brecha de género existente en materia de pensiones de la Seguridad Social. (219/001327)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de ToledoFecha: 04/09/2018, 13:54:24 - 13:57:52
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento. (161/002398)
Comisión de Política Territorial y Función PúblicaFecha: 11/12/2018, 11:45:44 - 11:49:15