Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Jun 04 00:00:00 CEST 1938 en Barcelona
Diputado de la I, II, III, IV, V, VI, y VII Legislaturas
Soltero. Realizó estudios universitarios en BArcelona y en Italia. Es Licenciado en Filosofía y Letras y escritor. HA publicado diversos ensayos y una obra sobre novela contemporánea titulada <- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Tue Apr 15 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde el Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000099) Presentado el 10/04/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presentado el 17/04/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000168) Presentado el 27/11/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980
-
Moción consecuencia de interpelación ordinaria. Celebración del centenario del nacimiento de Pablo Picasso. (171/000001)
PlenoFecha: 09/10/1980