Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Feb 28 00:00:00 CEST 1939 en Espejo (Álava)
Diputada de la I Legislatura
Soltera. Perito Mercantil. Fue candidato por Álava (UCD) en las elecciones generales de 15 de junio de 1977.- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 al Mon Jun 16 00:00:00 CEST 1980
- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Wed Apr 09 00:00:00 CEST 1980 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde el Wed Jun 18 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad desde el Mon May 12 00:00:00 CEST 1980 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, tras la dimisión de don Adolfo Suárez González. (080/000002)
PlenoFecha: 25/02/1981