Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Dec 13 00:00:00 CET 1969 en Las Palmas de Gran Canaria
Diputada de la XIII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Historia.Directora del Instituto Canario de Igualdad.
Consejera de Política Social y Accesibilidad en el Cabildo de Gran Canaria y Delegada del Gobierno en Canarias hasta el 15 de marzo de 2019.
Trayectoria profesional desarrollada en el ámbito de las ONG's en proyectos relacionados con la prevención de la violencia de género y la proyección de la igualdad
Condición plena: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000284) Presentado el 27/11/2019 , calificado el 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000272) Presentado el 27/11/2019 , calificado el 13/12/2019