Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Aug 06 00:00:00 CET 1934 en Lleida
Diputado de la I, y II Legislaturas
Casado. Licenciado en Derecho. Letrado del Consejo de Estado.- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jan 17 00:00:00 CET 1983 al Thu Jul 28 00:00:00 CEST 1983
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Nov 23 00:00:00 CET 1982 al Thu Jul 28 00:00:00 CEST 1983
- Presidente Comisión Constitucional desde el Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Thu Jul 28 00:00:00 CEST 1983
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Thu Jul 28 00:00:00 CEST 1983
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Thu Jul 28 00:00:00 CEST 1983
- Otros asuntos relativos a la Diputación Permanente.(069/000008) Presentado el 25/11/1982
-
Acta de Diputado. Credencial de Diputado. Madrid. Renuncia al Acta de Diputado, sustituído por don Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo. (000/000232)
PlenoFecha: 18/11/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Felipe González Márquez. (080/000001)
PlenoFecha: 01/12/1982
-
Real Decreto Ley. Real Decreto-Ley 22/1982, de 7 de diciembre, sobre medidas urgentes de reforma administrativa. (130/000012)
PlenoFecha: 28/12/1982