Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Feb 17 00:00:00 CET 1970 en Mieres (Asturias)
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Casado y con dos hijos.Arquitecto por la Universidad de Valladolid.
Especialista en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia.
Director General de Urbanismo del Principado de Asturias entre 2003 y 2007.
Concejal del Ayuntamiento de Valladolid (2007-2015).
Procurador de las Cortes de Castilla y León (2015-2018).
Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (2018-2019)
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Tue Feb 11 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Hacienda desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue Feb 11 00:00:00 CET 2020
- Presidente Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue Feb 11 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue Feb 11 00:00:00 CET 2020
- Declaración de actividades.(004/000156) Presentado el 25/11/2019 , calificado el 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000147) Presentado el 25/11/2019 , calificado el 13/12/2019
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elección de los miembros de la Mesa que forman parte de dicha Comisión. (041/000019)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaFecha: 07/02/2020, 12:09:53 - 12:12:10